来源:财中社
这一次,兴业基金有点不按套路出牌。
9月12日,兴业基金发布公告称,钱睿南管理的两只基金增聘了基金经理(实际增聘时间是9月10日)。然而,两天后(9月14日),钱睿南却突然公告离任(实际离任时间是9月13日)。
按照公募圈儿以往的套路,从增聘基金经理,到原基金经理离任,一般至少会有一两个月的缓冲期。以丘栋荣为例,从他管理的中庚价值领航增聘基金经理(5月11日),到他公告离任(7月21日),隔了两个多月时间。
因此,钱睿南的离任显得有些异常。从公告上看,钱睿南离任后,并未转任兴业基金其他工作岗位。因此,坊间有传闻说,他是彻底离开了公司。
从兴业基金发布的历史公告来看,钱睿南有23年证券从业经验。2021年3月加入兴业基金之前,他在中国华融信托公司做过外汇信托业务,在银河证券做过国际业务,历任银河基金交易主管、基金经理、股票投资部总监、总经理助理及副总经理之职。
钱睿南进入兴业基金后,很受重用,不到3个月(2021年6月30日)即被聘为副总经理,同时成为公司投资策略委员会成员之一。当时兴业基金总经理是胡斌。
2023年6月,胡斌因“工作变动原因”离任。两个月后(2023年8月),原国泰基金副总经理李辉加入兴业基金,9月被任命为总经理。
紧接着,钱睿南的处境发生了变化。
几个月后,他在投资策略委员会的序列有所下滑。2024年3月,其排序还在权益投资部总经理邹慧之前,到了4月(加入兴业基金满三年),其排序已在邹慧之后。
据《财中社》了解,钱睿南离任后,兴业基金投资策略委员会有较大调整,8月份还是总经理李辉、副总经理黄文锋、邹慧、钱睿南、基金经理刘方旭(2015年加入兴业基金)等5人,9月13日发布的一份公告上已经变成6人,退出的人选除了钱睿南,还有刘方旭,新成员则有3个:基金经理高圣,固收部总经理赵正义,研究部副总经理代鹏举。
钱睿南离任之前管理了2只基金,即兴业兴睿两年持有期(013910)及兴业均衡优选混合(018754)。这两只基金成立时间分别是2021年12月及2023年8月,钱睿南是首任基金经理,截至9月10日(即增聘基金经理当日),其自成立以来回报率分别为-29.71%和-7.43%,前者跑输业绩基准4.12个百分点,后者则跑赢4.14个百分点。
截至上半年末,钱睿南所管上述两只基金规模合计45亿元,占到兴业基金权益类(股票型+混合型)规模(132亿元)的34.09%。
根据公司官网信息,兴业基金成立于2013年4月,注册资本12亿元,兴业银行持股90%,中海集团投资公司持股10%。东方财富Choice金融终端数据显示,截至上半年末,其公募规模为3165亿元(不含ETF联接基金),其中,债基规模2044亿元,货币基金规模986亿元,股票型及混合型规模分别为8亿元和124亿元。
如果您有新闻线索,请联系我们:newsroom@caizhongshe.cn
特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。
下一篇 没有了